Anda di halaman 1dari 10

# NAMA: MISMAH BINTI TASSA Kelas :sains 3

1. 1234+5678
11

2. 675 + 2579
1 1 1

3. 8796 3567
816

## 8796 - 3567 5229 Regroup, subtract the ones:

Subtract the tens:

4. 923 165
8 1113

## 923 - 165 758

Regroup, subtract the ones Regroup,subtract the tens Subtract the hundreds:

5. 67 X 45

11

## 67 X 45 335 2680 3015

6. 123 X 456
11

Multyply 6 X 123: Multyply 50 X 123: Multyply 400 X 123: Add the partial products

## 123 X 456 738 6150 49200 56088

Pengiraan Mental a) Count On and Count back 1) 357 + 40 = 357 ,367,377,387,397 2) 21300 + 150 = 21300 ,21330,21360,21390,21420,21450 3) 587 28 = 587 ,585,583,581,579,577,575,573,571,569,567,565,563,561,559 4) 9767- 45 =9767,9764,9761,9758,9755,9752,9749,9746,9743,9740,9737,9734, 9731,9728,9725,9722 b)Choose Compatible Numbers 1) ( 4 X 2) X (5 X 12) -Saya melihat 4 X 5 sama dengan 20 dan mendarab nombor dengan 20 adalah mudah. Kemudian 2 darab 12 adalah 24 dan 24 x 20 adalah 480. Hasil darabnya ialah 480. 2) (4 X 3) X (25 X 20) -Saya melihat bahawa 3 darab 25 adalah 75 dan 75 darab 4 adalah 300 dan 300 darab 20 adalah 6000. Hasil darabnya ialah 6000 c) 1. 69 + 24 ( cuba bundarkan) a) 70 + 20 = 90

8 12

## 92 -57 35 3. 86 47 ( cuba cerakinkan)

7 16

86 -47 39

39 = 30 + 9

4. 25 + 56 ( cuba cerakinkan)
1

25 + 56 81 d) i)

81= 8 + 1

terangkan dengan contoh maksud equal addends thinking dalam pengiraan mental -Subtraction questions such as 2000 1394 can be handled mentally by subtracti ng 1 from 2000 and 1 from 1394. The subtraction question then becomes 1999 1393. Voila, no borrowing is needed.

ii)

terangkan dengan contoh maksud store keeperthinking dalam pengiraan mental. -Subtraction can be done by adding. This is sometimes known as store keeper thinking. Suppose you wanted to do 123 81. You can think of this as 81 + ?= 123. To obtain the answer you would do : Add 19 to 81 to reach 100 Add 23 to 100 to reach 123 The answer to the subtraction is 19 + 23 = 42

e) Pembundaran 1. 768 + 1952 + 149 =800 + 2000 + 100 =2900 2. 6.04 + 3.1 + 8.97 = =6 + 3 + 8 = 17

e) Perhatikan contoh penggunaan abacus di atas dan lukis gambarajah seperti itu untuk menunjukkan pengiraan berikut:

## Step 2 : Add 233

Step 3 : Subtract 98