Anda di halaman 1dari 8

GUÍA DE ESTUDIO EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Unidad: Multiplicaciones

Nombre : _______________________________________________ Date: ____________

I. Recordemos los pasos para multiplicar.

 Para multiplicar con un dígito en el segundo factor:

Para resolver esta multiplicación, debes multiplicar el


2435 x 4 . dígito 4 por cada uno de los dígitos del primer factor.

11
2
4x 5 = 20
2435 x 4 4 x 30 = 120
4 x 400 = 1600
4 x 2000 = 8000
9740 9740

Recuerda colocar las reservas debes colocarlas en el lugar que corresponden y sumarlas.

 Para multiplicar con dos dígitos en el segundo factor:

Para resolver esta multiplicación, debes comenzar


2435 x 23 multiplicando por la unidad del segundo factor, es decir
por 3.
1
111 Luego, multiplicas por la decena del segundo factor, es
decir por 20. Recuerda que debes dejar libre la unidad,
2435 x 23 pues ahí hay un cero.
1
1 7305
+ 4870 Finalmente, sumas los resultados de ambas
56.005 multiplicaciones y así obtienes el resultado final.

Recuerda que cuando estés multiplicando la unidad del primer factor por la decena del
segundo factor, en este caso 5 por 20, la reserva debes colocarla en la decena, y así
sucesivamente. NO debes saltarte ningún espacio.

1
Resuelve las siguientes multiplicaciones.

a. 4.505 x 7 b. 15.609 x 8

c. 7.456 x 46 d. 19.336 x 53

II. LAS PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN.

 Conmutativa: No importa como ordenes los factores, el resultado siempre será el mismo.
Ejemplo:
25 x 5 = 5 x 25
125 = 125
 Asociativa: Puedes agrupar los factores de diversas maneras, sin que cambie el
resultado. Ejemplo:
2 x (10 x 6) = (2 x 10) x 6
2 x 60 = 20 x 6
120 = 120
Recuerda que para agrupar los factores, debes colocarlos entre paréntesis ( ), así se hará más
fácil distinguir los factores que estas multiplicando.

 Distributiva: esta propiedad es fácil de identificar, pues es la única en donde hay una
adición. Debes multiplicar el factor por cada uno de los sumandos de la adición, en este

2
caso, multiplicas el 4 por el 8 y el 4 por el 3. Luego el resultado de ambas multiplicaciones las
sumas. Observa con atención el ejemplo:

4 x (8 + 3) = (4 x 8)+ (4 x 3)
4 x 11 = 32 + 12
44 = 44
 Elemento neutro: Es el número uno (1), porque cualquier número multiplicado por 1, da
el mismo resultado. Ejemplo:
2.411 x 1 = 2411
 Propiedad absorbente: cualquier número multiplicado por cero es igual a cero. Ejemplo:
634 x 0 = 0

Recuerda que cuando resuelvas estas propiedades, debes resolver a AMBOS LADOS DE
LAS IGUALDADES,

Resuelve las siguientes multiplicaciones utilizando:

 La propiedad distributiva:

a) 7 x (21 + 5) =

b) (16 + 19) x 5 =

c) (26 + 13) x 4 =

3
 La propiedad asociativa:

a) 14 x 5 x 13 =

b) 25 X 9 X 11 =

 La propiedad conmutativa:

a) 4 x 67 =

b) 46 x 8 =

III. EJERCICIOS COMBINADOS.

Para resolver ejercicios donde se combinan sumas, restas y multiplicaciones, debes


seguir los siguientes pasos:

 Ejercicios sin paréntesis:

1º Debes resolver las multiplicaciones.


2º Debes resolver las sumas.
3º Al final resuelves las restas.

4
Siempre debes respetar este orden, de lo contrario, el resultado será incorrecto. No
olvides agrupar los números utilizando los paréntesis. Observa con atención el
siguiente ejemplo:

Observa con atención las operaciones que están


presentes. En este caso, hay una suma, una resta y una
23 + 115 – (4 x 13) multiplicación. Comienza por resolver la multiplicación,
colocándola entre paréntesis. El resto de los números los
bajas tal cual. Observa:

Ahora, tienes una suma y una resta. Según el orden que


(23 + 115) - 52 debes seguir, debes resolver la suma. Recuerda poner los
números que estas resolviendo entre paréntesis para que
no te confundas.

Por último, sólo queda por resolver la resta.


138 - 52

86

 Ejercicios con paréntesis:

En este tipo de ejercicios, SIEMPRE debes comenzar por resolver lo que está dentro
del paréntesis, sin importar que operación sea. Una vez resuelto lo del paréntesis, el
resto lo resuelves siguiendo los pasos anteriormente mencionados, es decir, primero
las multiplicaciones, sumas o restas. Observa con atención el siguiente ejemplo:

Primero comienzas por resolver lo que está dentro del


(5.687 – 3.485) + 298 x 8 paréntesis. Los demás números los bajas tal cual.

Ahora tienes dos operaciones que no están en


2.202 + (298 x 8) paréntesis, por lo tanto, debes seguir el orden visto
anteriormente. Entre la suma y la multiplicación,
primero debes resolver la multiplicación.

Finalmente, resuelves la suma, ya que es la ultima


2.202 + 2.384 operación que queda.

5
4.586

6
Resuelve los siguientes ejercicios combinados. Recuerda los pasos que debes seguir
para resolverlos.

a) 584 + 35 – 13 x 4 =

b) 125 x 5 – 200 + 99 =

c) 144 x (13 + 9) – 1000 =

IV. REDONDEO DE NÚMEROS.


Para resolver ejercicios de estimación de resultados, primero debes redondear los
números, de manera que te quede más cómodo resolverlos. Observa el ejemplo:

Como debes redondear a la decena, debes


856 x 23 (redondear a la decena) ver que números te convienen redondear.
En este caso, lo más conveniente es
redondear el número 23 a la decena más
cercana, es decir, al 20. Luego resuelves.
856 x 20
No es necesario redondear todos los
números, sino aquellos que te convengan
más para realizar la operación de la manera
17.120 más rápida y fácil.

7
Resuelve los siguientes ejercicios de estimación, redondeando los números según se
indica. Recuerda redondear aquellos que más te convengan.

a) 499 x 13 (redondear a la decena)

b) 2.430 x 9 (redondear a la unidad de mil)

c) 13. 321 x 12 (redondear a la centena)